Trayectoria y palmarés de Nour Benzekri
Nour Benzekri
Información General del entrenador
Datos personales
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
14/7/2019
Fin de Contrato
27/7/2019
Competición
Táctica más usada
Debut fecha
3
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NA Hussein Dey | 0 | 14-07-2019 | 27-07-2019 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
NA Hussein Dey | 0 | 01-07-2008 | 30-06-2009 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
USM Alger | 0 | 01-07-1998 | 30-06-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
USM Alger | 0 | 01-07-1995 | 30-06-1996 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
JS Kabylie | 0 | 01-07-1991 | 30-06-1992 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
0 | 1471 días | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
PALMARÉS
0 | Títulos en el Palmarés de entrenador |