Trayectoria y palmarés de Abdullah Matay
Abdullah Matay
Información General del entrenador
Datos personales
Nombre completo
Abdullah Matay
Nombre corto
Abdullah Matay
Lugar nacimiento
Eskisehir (Turkey)
País nacimiento
Turquía
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
1/7/1993
Fin de Contrato
2/12/1993
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
15/09/1971
6
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eskişehirspor | 0 | 01-07-1993 | 02-12-1993 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Eskişehirspor | 0 | 01-07-1989 | 25-09-1989 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Eskişehirspor | 4 | 21-04-1987 | 30-06-1987 | 2 | 0 | 2 | 4-4-2 | 3.5 | : | 1.3 | 1.5 |
|
Eskişehirspor | 0 | 21-09-1981 | 23-11-1981 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Kocaelispor | 0 | 01-07-1978 | 30-06-1979 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Antalyaspor | 0 | 01-07-1976 | 30-06-1978 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Orduspor 1967 | 0 | 01-12-1975 | 30-06-1976 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Eskişehirspor | 2 | 01-07-1975 | 17-11-1975 | 0 | 0 | 2 | 4-4-2 | 3.5 | : | 0.5 | 0 |
|
Eskişehirspor | 2 | 01-07-1973 | 30-06-1974 | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 0.5 | |
|
Samsunspor | 0 | 01-07-1972 | 16-04-1973 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Eskişehirspor | 4 | 01-07-1971 | 30-06-1972 | 1 | 1 | 2 | 4-4-2 | 1.5 | : | 1 | |
|
Balikesirspor | 0 | 01-07-1967 | 30-06-1969 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Eskişehirspor | 0 | 01-05-1966 | 30-06-1966 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
12 | 3625 días | 3 | 2 | 7 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.5 | 1 |
1
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Eskişehirspor | 15-09-1971 | 0 - 0 | 43 |
3
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Recopa de Europa | 0 - 0 | 43 | ||
Europa League | 0 - 0 | 45 | ||
Liga Turca | 2 - 1 | 59 |