Trayectoria y palmarés de Vladimir Dergach
Vladimir Dergach
Información General del entrenador
Rendimiento 2011/2012
39
Partidos entrenad.
22:46
Goles a Favor:
Goles en Contra
8:8:23
Partidos
G/E/P
32
Puntos en
Liga
Datos personales
Nombre completo
Vladimir Dergach
Nombre corto
Vladimir Dergach
Fecha nacimiento
01 enero 1957 (67 años)
País nacimiento
Rusia
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
1/1/2010
Fin de Contrato
31/8/2011
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
18/04/2010
6
Equipos entrenados
Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | Ptos/Partido | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zenit Penza | 49 | 01-01-2010 | 31-08-2011 | 18 | 15 | 16 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Zenit Penza | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Mordovia Saransk | 0 | 29-05-2004 | 31-12-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Okzhetpes Kokshetau | 0 | 01-01-2003 | 31-12-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Metallurg Lipetsk | 0 | 06-07-2000 | 16-10-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Baltika Kaliningrad | 0 | 05-01-1999 | 21-08-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Lada Tolyatti | 0 | 09-06-1997 | 28-10-1998 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
49 | 2388 días | 18 | 15 | 16 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.5 |
1
Debuts por equipo
Equipo | Debut | Partido | Edad | |
Zenit Penza | 18-04-2010 | 2 - 1 | 53 |
1
Debuts por competición
Competición | Debut | Partido | Edad | |
Competiciones de clubes | ||||
Segunda B Rusia | 2 - 1 | 53 |
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
1S. Kulikov56%
-
DEFENSA
-
2I. Baldin49%
-
3A. Shumskikh31%
-
4P. Tomilin56%
-
5A. Galakhov62%
-
6Sergey Gorbunov46%
-
MEDIO
-
7K. Lapidus28%
-
8D. Astakhov54%
-
9O. Fedorov36%
-
DELANTERO
-
10S. Vakhteev41%
-
11O. Shchetkin51%
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
Plantilla
PALMARÉS
1 | Títulos en el Palmarés de entrenador |
Segunda B Rusia |